Hanes ariannol RHO DY LAW

Rhif yr elusen: 1143240
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/07/2013 30/07/2014 30/07/2015 30/07/2016 30/07/2017
Cyfanswm Incwm Gros £2.30k £400 £0 £0 £0
Cyfanswm gwariant £2.00k £550 £0 £0 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £0 £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £0 £0