ANIMATE PROJECTS ARTS
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We support artists in the production and distribution of their work, and develop opportunities for the public to engage with artists' work in new ways and contexts. We promote critical debate and discussion, publishing writing about artists' work and related subjects online.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2021
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 17 Hydref 2011: Cofrestrwyd
- 01 Gorffennaf 2022: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- ANIMATE PROJECTS LIMITED (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £35.58k | £15.17k | £106.21k | £71.12k | £34.92k | |
|
Cyfanswm gwariant | £109.05k | £15.17k | £90.47k | £84.54k | £37.24k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 04 Mawrth 2022 | 32 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 04 Mawrth 2022 | 32 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 21 Ebrill 2021 | 80 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 21 Ebrill 2021 | 80 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2019 | 07 Chwefror 2020 | 7 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2019 | 07 Chwefror 2020 | 7 diwrnod yn hwyr |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 01/03/2007 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 20/07/2011 AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 04/08/2011 as amended on 15 Feb 2019
Gwrthrychau elusennol
THE ORGANISATION'S OBJECTS ARE TO PROMOTE, MAINTAIN, IMPROVE AND ADVANCE ARTISTIC EXCELLENCE AND EDUCATION IN THE ARTS, IN PARTICULARLY THE ARTS AREAS OF ANIMATION, FILM AND DIGITAL MOVING IMAGE, FOR THE PUBLIC BENEFIT.
Maes buddion
NATIONAL
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window