Hanes ariannol CANCER INFORMATION AND SUPPORT SERVICES LTD
Rhif yr elusen: 1142883
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £322.50k | £262.01k | £271.47k | £299.91k | £228.99k | |
|
Cyfanswm gwariant | £271.99k | £270.11k | £246.61k | £249.24k | £224.61k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £105.98k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £985 | £96.83k | £22.98k | £960 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.