NEW DIRECTION FOR CONGO LTD
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
New Direction for Congo (NDC) is a Cardiff based charity that was established to provide support to Congolese victims of conflict; especially women and children. NDC aims to support marginalised communities in Congo and empower women victims of the long drawn conflict in Congo to find sustainable solutions to daily problems
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 29 February 2012
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Caerdydd
- Congo (Gweriniaeth Ddemocrataidd)
Llywodraethu
- 11 Hydref 2011: Cofrestrwyd
- 22 Ionawr 2015: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- NDCONGO (Enw gwaith)
- NEW DIRECTION FOR CONGO (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 29/02/2012 | ||
---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.80k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.35k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2014 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2014 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2013 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2013 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2012 | 08 Medi 2013 | 253 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2012 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 21/02/2011 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 25/08/2011 AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 05/09/2011
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF AND ASSISTANCE OF PEOPLE IN THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO AND THOSE WHO ARE REFUEES LIVING IN THE UK, WHO ARE VICTIMS OF WAR AND TROUBLE IN PARTICLUAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY THE PROVISION OF SUPPOT, SERVICES AND TRAINING.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window