WATERLOO ROAD CHURCH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The church provides a variety of religious and social activities both for its membership and the general public including church services each Sunday at 10.30am and 6.30pm.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
60 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Hillingdon
Llywodraethu
- 20 Gorffennaf 2011: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTHONY BROWN MA LLM | Cadeirydd | 15 October 2018 |
|
|
||||
Samuel George Gillespie | Ymddiriedolwr | 21 August 2023 |
|
|||||
Marilyn Anne Phipps B.Ed NPQH | Ymddiriedolwr | 26 June 2023 |
|
|||||
Francis Murphy | Ymddiriedolwr | 26 June 2023 |
|
|
||||
PHYLLIS LOVELACE | Ymddiriedolwr | 10 October 2022 |
|
|
||||
John Phipps | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|
||||
Philip Mansfield | Ymddiriedolwr | 20 March 2021 |
|
|||||
David Dargue | Ymddiriedolwr | 15 February 2021 |
|
|
||||
ROGER PICKARD | Ymddiriedolwr | 22 May 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £131.20k | £93.55k | £109.46k | £114.51k | £122.70k | |
|
Cyfanswm gwariant | £209.93k | £80.54k | £105.11k | £112.16k | £428.89k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 15 Hydref 2024 | 77 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 15 Hydref 2024 | 77 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 22 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 22 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 06 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 06 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 29 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 29 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 08 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | 08 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 09/09/2004
Gwrthrychau elusennol
THE PURPOSES OF THE CHURCH SHALL BE:- 1)THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE BASIS OF FAITH PRIMARILY BUT NOT EXCLUSIVELY WITHIN UXBRIDGE, MIDDLESEX AND THE SURROUNDING NEIGHBOURHOOD; AND SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES AS SHALL, IN THE OPINION OF THE MANAGING TRUSTEES FURTHER THE WORK OF THE CHRUCH.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
WATERLOO ROAD
UXBRIDGE
MIDDLESEX
UB8 2QX
- Ffôn:
- 01895257663
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window