TWELVE APOSTLES CHURCH IN UK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To advance the Christian faith for the benefit of the public in accordance with the statement of belief appearing in the schedule of the Articles of Association. Coffee mornings are conducted to create an environment where people feel confident to discuss, share experiences and problems to find healing, forgiveness and moving on as Jesus Christ did to those who cruxified him.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 24 June 2018
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
12 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Gweithgareddau Crefyddol
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Leeds
- Dinas Lerpwl
- Dinas Manceinion
- Dinas Sheffield
- East Riding Of Yorkshire
- Southend-on-sea
- Swydd Gaerl?r
- Llundain Fwyaf
- Yr Alban
- Zimbabwe
Llywodraethu
- 27 Hydref 2011: Cofrestrwyd
- TACC-UK (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ndumiso Mbambo | Ymddiriedolwr | 07 February 2015 |
|
|
||||
SIBONGINKOSI MKHWANANZI | Ymddiriedolwr | 10 July 2013 |
|
|
||||
JOSPHAT MOYO | Ymddiriedolwr | 18 December 2012 |
|
|
||||
KENNETH HIKWA CLINICAL LEAD NURSE | Ymddiriedolwr | 18 December 2012 |
|
|
||||
SAZISO MATHE SUPPORT WORKER | Ymddiriedolwr | 27 October 2011 |
|
|
||||
ELIAKIM NCUBE | Ymddiriedolwr | 27 October 2011 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 24/06/2014 | 24/06/2015 | 24/06/2016 | 24/06/2017 | 24/06/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.26k | £13.90k | £19.20k | £17.60k | £15.20k | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.82k | £13.30k | £18.11k | £17.90k | £14.80k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 24 Mehefin 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 24 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 24 Mehefin 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 24 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 24 Mehefin 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 389 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 24 Mehefin 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 389 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 24 Mehefin 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 755 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 24 Mehefin 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 755 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 24 Mehefin 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1120 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 24 Mehefin 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1120 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 24 Mehefin 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1485 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 24 Mehefin 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1485 diwrnod |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 24/06/2010 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 07/10/2011
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH FOR THE PUBLIC BENEFIT IN ACCORDANCE WITH HTE STATEMENT OF BELIEF APPEARING IN THE SCHEDULE TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
95 21st Avenue
Hull
HU6 8HA
- Ffôn:
- 01482802049
- E-bost:
- twelveapostlechurch@yahoo.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window