HELP RURAL NEPAL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Help Rural Nepal raises funds in the UK to support health and education projects. Our main focus has been in the remote area of Dhading district, west of Kathmandu. We have assisted several schools by providing books, computers, solar panels, volunteer and permanent teaching staff. Our health programme supports individual cases, health camps, and providing medical equipment.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Cyllid Arall
- Nepal
Llywodraethu
- 26 Gorffennaf 2011: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CATHERINE MARY WYSE MBA | Ymddiriedolwr | 26 July 2011 |
|
|
||||
FELICITY HAZELL | Ymddiriedolwr | 26 July 2011 |
|
|
||||
PAM RAFFETY | Ymddiriedolwr | 26 July 2011 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.95k | £8.55k | £4.53k | £9.31k | £9.62k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.55k | £1.43k | £19.14k | £8.62k | £7.21k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 20 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 22 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 26 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 28 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 27 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 08/07/2011
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE FOR THE BENEFIT OF PEOPLE LIVING IN NEPAL, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY, THE KHARARE AREA OF NEPAL BY: (A) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND TRAINING; (B) THE RELIEF OF SICKNESS AND THE PRESERVATION OF HEALTH; AND (C) THE RELIEF OF FINANCIAL HARDSHIP, EITHER GENERALLY OR INDIVIDUALLY, THROUGH THE PROVISION OF GRANTS, GOODS AND SERVICES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
14 OLD SCHOOL LANE
CLIFTON
BRISTOL
BS8 4TY
- Ffôn:
- +447912621804
- E-bost:
- INFO@HELPRURALNEPAL.ORG
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window