Hanes ariannol LIVING WISDOM WORD MINISTRY

Rhif yr elusen: 1143930
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £61.11k £82.62k £117.84k £110.45k £26.90k
Cyfanswm gwariant £66.01k £87.58k £118.87k £108.11k £28.32k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £28.09k N/A N/A N/A