DEVON FAITH AND BELIEF FORUM

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
TO DEVELOP INVOLVEMENT OF FAITH AND BELIEF GROUPS WITH SOCIAL, EDUCATIONAL, ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC LIFE IN DEVON TO ENCOURAGE PARTICIPATION OF FAITH AND BELIEF GROUPS IN PARTNERSHIPS AND CIVIC LIFE TO ENABLE DIALOGUE BETWEEN FAITH AND BELIEF COMMUNITIES AND PUBIC AND VOLUNTARY SECTORS TO DEVELOP COMMUNITY PROJECTS AND ACTIVITIES
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Dyfnaint
Llywodraethu
- 05 Medi 2012: Cofrestrwyd
- DFBF (Enw gwaith)
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Billie Snowden | Ymddiriedolwr | 09 May 2024 |
|
|||||
Judith Joanna Taylorson | Ymddiriedolwr | 04 May 2023 |
|
|
||||
William Edward Becher | Ymddiriedolwr | 28 April 2022 |
|
|||||
Nicola Dawn Gibson | Ymddiriedolwr | 22 October 2020 |
|
|
||||
Dr Andrew Warren Houghton | Ymddiriedolwr | 20 October 2020 |
|
|
||||
Ravindra Nathwani | Ymddiriedolwr | 20 October 2020 |
|
|
||||
Marc Frank | Ymddiriedolwr | 13 February 2018 |
|
|
||||
Edward Francis Pawson | Ymddiriedolwr | 13 February 2018 |
|
|
||||
Ramona Margaret Jo-Anne Nash | Ymddiriedolwr | 09 May 2014 |
|
|
||||
Kathryn Anne Hannan | Ymddiriedolwr | 20 June 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.46k | £4.25k | £4.50k | £4.50k | £4.50k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.56k | £1.60k | £1.58k | £3.46k | £4.31k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 30 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 27 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 07 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 15 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 08 Chwefror 2021 | 8 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION CONSTITUTION ADOPTED 11/07/2012 as amended on 13 Jun 2019 as amended on 28 Apr 2022
Gwrthrychau elusennol
EDUCATING THE PUBLIC IN DIFFERENT RELIGIONS AND BELIEFS INCLUDING AN AWARENESS OF THEIR DISTINCTIVE FEATURES AND THEIR COMMON GROUND TO PROMOTE GOOD RELATIONS BETWEEN PERSONS OF DIFFERENT FAITHS AND BELIEFS. PROMOTING KNOWLEDGE AND MUTUAL UNDERSTANDING AND RESPECT OF THE BELIEFS AND PRACTICES OF DIFFERENT RELIGIOUS FAITH AND BELIEF GROUPS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Mint Methodist Church Centre
Fore Street
EXETER
EX4 3AT
- Ffôn:
- 07737852964
- E-bost:
- dfbfsecretary@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window