Hanes ariannol THE LANGDON FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1142742
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.46m | £7.92m | £8.44m | £8.79m | £8.84m | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.52m | £7.95m | £8.26m | £8.80m | £9.26m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £6.40m | £6.65m | £7.20m | £7.35m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £117.09k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.43m | £1.52m | £1.79m | £1.59m | £1.37m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £6.03m | £6.40m | £6.65m | £7.20m | £7.47m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.77k | £4.19k | £947 | £0 | £15 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £15 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £7.06m | £7.44m | £7.84m | £8.38m | £8.81m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £453.20k | £515.28k | £418.24k | £421.21k | £451.29k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £73.10k | £58.19k | £55.59k | £47.51k | £42.46k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.