SESKU ACADEMY
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
SESKU Academy offers Alternative Education, for young people who have been permanently excluded from mainstream college. Employment/training opportunities to unemployed people living in deprived neighbourhoods by supporting routes into education training and employment.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 January 2023
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dinas Wakefield
Llywodraethu
- 14 Tachwedd 2023: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1166340 INVOLVE LEEDS
- 05 Awst 2011: Cofrestrwyd
- 14 Tachwedd 2023: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 31/01/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £188.96k | £125.17k | £201.91k | £212.77k | £45.05k | |
|
Cyfanswm gwariant | £207.03k | £138.64k | £188.64k | £178.85k | £112.43k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £102.00k | £104.59k | £166.37k | £212.77k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | £29.31k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2023 | 13 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2023 | 13 Hydref 2023 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 24 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 24 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 05 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 05 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 25 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 25 Ionawr 2021 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 13/06/2011
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE IN LIFE AND HELP YOUNG PEOPLE IN PARTICULAR THROUGH (A) PROVIDING SUPPORT AND ACTIVITIES WHICH DEVELOP THEIR SKILLS, CAPACITIES AND CAPABILITIES TO ENABLE THEM TO PARTICIPATE IN SOCIETY AS MATURE AND RESPONSIBLE INDIVIDUALS; (B) ADVANCING EDUCATION; (C) RELIEVING UNEMPLOYMENT; (D) THE PROVISION OF RECREATIONAL AND LEISURE TIME ACTIVITIES PROVIDED IN THE INTEREST OF SOCIAL WELFARE, DESIGNED TO IMPROVE THEIR CONDITIONS OF LIFE.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window