Hanes ariannol THE HILARY CRAFT CHARITABLE FOUNDATION LIMITED
Rhif yr elusen: 1143743
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2018 | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.47m | £1.15m | £202.53k | £289.33k | £508.23k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.17m | £1.50m | £809.33k | £1.10m | £549.64k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.39m | £1.09m | N/A | N/A | £501.22k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £69.06k | £24.72k | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £14.48k | £27.30k | N/A | N/A | £7.01k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.07m | £1.40m | N/A | N/A | £477.73k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £93.11k | £92.26k | N/A | N/A | £71.91k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.08k | £5.36k | N/A | N/A | £5.02k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.07m | £1.40m | N/A | N/A | £472.72k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.