Hanes ariannol SHAH BAQUIBILLAH ORPHANAGE TRUST
Rhif yr elusen: 1147041
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/04/2019 | 28/04/2020 | 28/04/2021 | 28/04/2022 | 28/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £46.75k | £41.69k | £51.55k | £48.04k | £83.08k | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.22k | £14.60k | £31.30k | £41.03k | £73.19k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.