Hanes ariannol OPEN UNIVERSITY STUDENTS ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1144251
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2015 | 31/07/2016 | 31/07/2017 | 31/07/2018 | 31/07/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.24m | £1.31m | £1.59m | £1.96m | £2.08m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.30m | £1.29m | £1.48m | £1.94m | £1.88m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £848.00k | £962.00k | £1.34m | £1.68m | £1.78m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £228.33k | £189.58k | £84.07k | £91.49k | £113.94k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £158.24k | £162.08k | £169.56k | £184.66k | £182.47k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.12k | £633 | £209 | £364 | £918 | |
|
Incwm - Arall | £1.34k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.13m | £1.17m | £1.38m | £1.84m | £1.77m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £115.46k | £97.41k | £95.33k | £114.38k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £28.38k | £19.87k | £22.28k | £23.26k | £26.62k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.