THE BIG HEART CHARITY FUND
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Promote and protect the physical and mental health of sufferes from heart related conditions.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 10 May 2024
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 05 Awst 2011: Cofrestrwyd
- 03 Ebrill 2025: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 10/05/2020 | 10/05/2021 | 10/05/2022 | 10/05/2023 | 10/05/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £20 | £3 | £10.00k | £51 | £287 | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.10k | £1.59k | £1.46k | £30 | £4.82k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 10 Mai 2024 | 05 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 10 Mai 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 10 Mai 2023 | 03 Gorffennaf 2024 | 115 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 10 Mai 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 10 Mai 2022 | 17 Mai 2023 | 68 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 10 Mai 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 10 Mai 2021 | 14 Mawrth 2022 | 4 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 10 Mai 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 10 Mai 2020 | 13 Ebrill 2021 | 34 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 10 Mai 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 23/06/2011
Gwrthrychau elusennol
(1) TO PROMOTE AND PROTECT THE PHYSICAL AND MENTAL HEALTH OF SUFFERERS OF HEART RELATED CONDITIONS IN THE NORTH OF ENGLAND THROUGH THE PROVISION OF FINANCIAL ASSISTANCE, SUPPORT, EDUCATION AND WELFARE (2) TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE GENERAL PUBLIC IN ALL AREAS RELATING TO THE HEART
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window