Hanes ariannol HAY CASTLE TRUST
Rhif yr elusen: 1144524
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2019 | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.58m | £1.56m | £1.54m | £1.29m | £615.73k | |
|
Cyfanswm gwariant | £80.59k | £107.89k | £91.87k | £161.79k | £475.77k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £242.00k | £31.78k | £177.71k | £259.82k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £318.31k | £230.81k | £1.53m | £1.28m | £435.66k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £89.33k | £24.20k | £745 | £9.78k | £97.88k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.17m | £1.31m | £6.08k | £0 | £81.96k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £741 | £432 | £68 | £15 | £224 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £58.46k | £80.09k | £87.44k | £160.04k | £449.20k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £22.13k | £27.79k | £4.43k | £1.75k | £26.57k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £8.44k | £4.77k | £4.95k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.