Hanes ariannol UNIVERSITY OF THE ARTS LONDON STUDENTS' UNION
Rhif yr elusen: 1143161
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.43m | £3.78m | £3.17m | £3.45m | £4.08m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.44m | £3.53m | £2.90m | £3.31m | £4.07m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £119.27k | £119.19k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.96m | £3.26m | £3.13m | £3.22m | £3.57m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £295.14k | £277.30k | £19.58k | £134.54k | £348.46k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £165.52k | £238.48k | £18.77k | £95.56k | £160.42k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £12.47k | £745 | £675 | £0 | £1.25k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.44m | £3.53m | £2.90m | £3.31m | £4.07m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £12.35k | £5.64k | £11.45k | £12.77k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.