Hanes ariannol THE MILL @ COPPERMILL
Rhif yr elusen: 1143365
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £115.74k | £97.68k | £168.88k | £151.22k | £119.96k | |
|
Cyfanswm gwariant | £112.39k | £110.66k | £109.59k | £125.58k | £135.94k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £900 | £1.00k | £1.00k | £1.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £4.37k | £5.72k | £44.95k | £26.75k | £6.63k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.