Hanes ariannol MONOS
Rhif yr elusen: 1144096
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2018 | 31/05/2019 | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £29.14k | £84.74k | £147.76k | £167.56k | £211.92k | |
|
Cyfanswm gwariant | £31.87k | £12.56k | £173.82k | £185.57k | £236.53k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £19.00k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £10.00k | £71.48k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.