CHANGING HORIZONS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Changing Horizons is a dedicated mental health charity committed to creating a healthier, more inclusive society. We provide a number of mental health courses create to give people the knowledge and confidence to support someone in crisis. We are also committed to tackling the stigma and discrimination around mental health and mental illness.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 28 October 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
4 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Lloegr
Llywodraethu
- 29 Mawrth 2012: Cofrestrwyd
- CHANGE THROUGH CHALLENGE (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHN O'CONNOR | Cadeirydd | 02 April 2012 |
|
|
||||
STEVEN HARVEY | Ymddiriedolwr | 28 March 2012 |
|
|
||||
NEIL ROBERTSON | Ymddiriedolwr | 10 July 2011 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/10/2019 | 28/10/2020 | 28/10/2021 | 28/10/2022 | 28/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £31.75k | £1.00k | £0 | £24.17k | £13.74k | |
|
Cyfanswm gwariant | £23.83k | £11.20k | £0 | £23.37k | £10.73k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 28 Hydref 2023 | 10 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Hydref 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Hydref 2022 | 03 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Hydref 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Hydref 2021 | 13 Ebrill 2023 | 228 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 28 Hydref 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Hydref 2020 | 01 Medi 2021 | 4 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 28 Hydref 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Hydref 2019 | 10 Medi 2020 | 13 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 28 Hydref 2019 | 04 Ebrill 2022 | 584 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 01/08/2010 AS AMENDED ON 06/01/2012 AS AMENDED ON 10/03/2012
Gwrthrychau elusennol
1. TO ACT AS A RESOURCE FOR YOUNG PEOPLE UP TO THE AGE OF 25 LIVING IN DORSET OR FURTHER AFIELD, BY PROVIDING ADVICE AND ASSISTANCE AND ORGANISING PROGRAMMES OF PHYSICAL, EDUCATIONAL AND OTHER ACTIVITIES AS A MEANS OF: (A) ADVANCING IN LIFE AND HELPING YOUNG PEOPLE BY DEVELOPING THEIR SKILLS, CAPACITIES AND CAPABILITIES TO ENABLE THEM TO PARTICIPATE IN SOCIETY AS INDEPENDENT, MATURE AND RESPONSIBLE INDIVIDUALS; (B) ADVANCING EDUCATION; (C) RELIEVING UNEMPLOYMENT; (D) PROVIDING RECREATIONAL AND LEISURE TIME ACTIVITY IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR PEOPLE LIVING IN THE AREA OF BENEFIT WHO HAVE NEED BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY OR DISABILITY, POVERTY OR SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES WITH A VIEW TO IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE OF SUCH PERSONS. 2. THE PROMOTION OF SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES AS THE TRUSTEES DECIDE IN PARTICULAR THROUGH THE PLACEMENT OF VOLUNTEERS TO UNDERTAKE SUCH PURPOSES
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
10 Oak Way
WEYMOUTH
DT3 6JJ
- Ffôn:
- 07888897288
- E-bost:
- stuartskinner@hotmail.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window