ymddiriedolwyr NORTHWOOD PAST TIMES
Rhif yr elusen: 1142897
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandy Machin | Ymddiriedolwr | 26 August 2021 |
|
|||||
June Sheldon | Ymddiriedolwr | 26 August 2021 |
|
|||||
Douglas Howle Douglas Howle | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
Pauline Mitchell | Ymddiriedolwr | 22 September 2018 |
|
|
||||
Anthony Thomas | Ymddiriedolwr | 01 June 2017 |
|
|||||
CHRISTINE ASHWORTH | Ymddiriedolwr | 05 July 2011 |
|
|
||||
SUE ROGERS | Ymddiriedolwr | 05 July 2011 |
|
|
||||
GILL WALTON | Ymddiriedolwr | 05 July 2011 |
|
|
||||
EUNICE WALTON | Ymddiriedolwr | 05 July 2011 |
|
|||||
WINNIE WOODWARD | Ymddiriedolwr | 05 July 2011 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.