Hanes ariannol THE KENELM YOUTH TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 1144209
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.47m | £1.38m | £1.25m | £1.24m | £1.60m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.47m | £1.04m | £1.08m | £1.39m | £1.70m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £250.45k | £116.45k | £7.55k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £604.78k | £1.10m | £849.27k | £437.09k | £499.01k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £102.79k | £28.55k | £82.14k | £83.73k | £108.48k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £748.27k | £251.76k | £308.95k | £706.53k | £960.02k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £442 | £214 | £685 | £1.36k | £12.60k | |
|
Incwm - Arall | £9.92k | £6.84k | £11.69k | £15.55k | £18.29k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.39m | £976.27k | £1.03m | £1.31m | £1.60m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £84.80k | £42.25k | £36.23k | £60.27k | £75.40k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £66.80k | £61.98k | £52.42k | £69.11k | £84.22k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £22.12k | £13.08k | £18.51k | £21.02k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.