Hanes ariannol PENGE ISLAMIC CENTRE

Rhif yr elusen: 1144992
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2019 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023
Cyfanswm Incwm Gros £24.39k £14.29k £17.57k £18.97k £28.24k
Cyfanswm gwariant £15.95k £14.99k £13.69k £22.57k £21.96k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £7.23k N/A N/A