FREE CHURCH OF ENGLAND CONVOCATION CHARITY

Rhif yr elusen: 1143120
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The advancement of the Christian faith by supporting the churches of the Denomination of the Free Church of England in worship and witness; by planting new churches; and by activities supportive of these aims.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £27,787
Cyfanswm gwariant: £28,340

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 27 Gorffennaf 2011: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • FREE CHURCH OF ENGLAND CONVOCATION (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

37 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
RIGHT REVD DR JOHN ROBERT KIPLING FENWICK DD Cadeirydd 07 July 2011
ST JOHN'S CHURCH, TOTTINGTON
Derbyniwyd: Ar amser
FREE CHURCH OF ENGLAND NORTHERN DIOCESAN SYNOD
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Terrence William Brighton Ymddiriedolwr 24 May 2024
FREE CHURCH OF ENGLAND SOUTHERN DIOCESAN SYNOD
Derbyniwyd: Ar amser
Andrew Ormond Ymddiriedolwr 24 May 2024
Dim ar gofnod
Samuel Benett-King Ymddiriedolwr 21 May 2024
Dim ar gofnod
Rev David Paul Binder Ymddiriedolwr 21 May 2024
Dim ar gofnod
Rev Ambrose Oliver Ymddiriedolwr 21 May 2024
Dim ar gofnod
Margaret Snaddon Ymddiriedolwr 21 May 2024
Dim ar gofnod
Rev Stephen Taylor Ymddiriedolwr 21 May 2024
Dim ar gofnod
Rev Eric Peter Fenwick Ymddiriedolwr 21 May 2024
CONGREGATIONAL FEDERATION
Derbyniwyd: Ar amser
THE CONGREGATIONAL FEDERATION LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
THE CHAPEL AND SCHOOL ROOM, WOODHAM FERRERS
Derbyniwyd: Ar amser
Matthew Spiers Ymddiriedolwr 21 May 2024
ST. ANDREW'S CHURCH, BENTLEY
Derbyniwyd: Ar amser
FREE CHURCH OF ENGLAND SOUTHERN DIOCESAN SYNOD
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Matthew Paul Firth MA BTh Ymddiriedolwr 21 May 2024
FREE CHURCH OF ENGLAND CENTRAL TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
FREE CHURCH OF ENGLAND NORTHERN DIOCESAN SYNOD
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Stephen William Lawson Ymddiriedolwr 21 May 2024
FREE CHURCH OF ENGLAND SOUTHERN DIOCESAN SYNOD
Derbyniwyd: Ar amser
Valerie Elizabeth Brighton Ymddiriedolwr 21 May 2024
FREE CHURCH OF ENGLAND SOUTHERN DIOCESAN SYNOD
Derbyniwyd: Ar amser
Christina Bishop Ymddiriedolwr 21 May 2024
FREE CHURCH OF ENGLAND SOUTHERN DIOCESAN SYNOD
Derbyniwyd: Ar amser
Jordan Bishop Ymddiriedolwr 21 May 2024
FREE CHURCH OF ENGLAND SOUTHERN DIOCESAN SYNOD
Derbyniwyd: Ar amser
Grace Choe Ymddiriedolwr 21 May 2024
FREE CHURCH OF ENGLAND SOUTHERN DIOCESAN SYNOD
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Daniel Choe Ymddiriedolwr 21 May 2024
FREE CHURCH OF ENGLAND SOUTHERN DIOCESAN SYNOD
Derbyniwyd: Ar amser
Margaret Mills Ymddiriedolwr 21 May 2024
FREE CHURCH OF ENGLAND SOUTHERN DIOCESAN SYNOD
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Mark Nicholas Gretason Ymddiriedolwr 21 May 2024
FREE CHURCH OF ENGLAND SOUTHERN DIOCESAN SYNOD
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Henry Birtley Ymddiriedolwr 21 May 2024
FREE CHURCH OF ENGLAND SOUTHERN DIOCESAN SYNOD
Derbyniwyd: Ar amser
Julieann Rothwell Ymddiriedolwr 21 May 2024
FREE CHURCH OF ENGLAND SOUTHERN DIOCESAN SYNOD
Derbyniwyd: Ar amser
Elizabeth Claire Garratt Ymddiriedolwr 21 May 2024
FREE CHURCH OF ENGLAND SOUTHERN DIOCESAN SYNOD
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Anthony Gerard Ford MBE Ymddiriedolwr 21 May 2024
FREE CHURCH OF ENGLAND NORTHERN DIOCESAN SYNOD
Derbyniwyd: Ar amser
Dawn McDonald Ymddiriedolwr 11 February 2024
CHRIST CHURCH, HARLESDEN
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 189 diwrnod
FREE CHURCH OF ENGLAND SOUTHERN DIOCESAN SYNOD
Derbyniwyd: Ar amser
Joy Tamileniyal Sahadevan Ymddiriedolwr 11 February 2024
Dim ar gofnod
Rev Jabson Watson Ymddiriedolwr 05 June 2018
Dim ar gofnod
LESLEY SECKER Ymddiriedolwr 05 June 2018
CHRIST CHURCH WILLESBOROUGH
Derbyniwyd: Ar amser
THANGARAJ TONY VEDAMUTHU Ymddiriedolwr 05 June 2018
FREE CHURCH OF ENGLAND SOUTHERN DIOCESAN SYNOD
Derbyniwyd: Ar amser
MR BILL CLEMENTS Ymddiriedolwr 27 July 2011
FREE CHURCH OF ENGLAND SOUTHERN DIOCESAN SYNOD
Derbyniwyd: Ar amser
ST JUDE'S CHURCH, WALSALL
Derbyniwyd: Ar amser
FREE CHURCH OF ENGLAND CENTRAL TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Rev ROBERT ARTHUR WILSON Ymddiriedolwr 27 July 2011
FREE CHURCH OF ENGLAND SOUTHERN DIOCESAN SYNOD
Derbyniwyd: Ar amser
RIGHT REVD PAUL NIGEL HUNT BSC, MSC Ymddiriedolwr 27 July 2011
ST. ANDREW'S CHURCH, BENTLEY
Derbyniwyd: Ar amser
ST JUDE'S CHURCH, WALSALL
Derbyniwyd: Ar amser
FREE CHURCH OF ENGLAND CENTRAL TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
FREE CHURCH OF ENGLAND SOUTHERN DIOCESAN SYNOD
Derbyniwyd: Ar amser
NATALIE EMMA STENSTROM BSC Ymddiriedolwr 27 July 2011
ST JUDE'S CHURCH, WALSALL
Derbyniwyd: Ar amser
FREE CHURCH OF ENGLAND SOUTHERN DIOCESAN SYNOD
Derbyniwyd: Ar amser
MARLENE PARKER Ymddiriedolwr 27 July 2011
ST GEORGE'S FREE CHURCH OF ENGLAND, BLACKBURN
Derbyniwyd: Ar amser
FREE CHURCH OF ENGLAND NORTHERN DIOCESAN SYNOD
Derbyniwyd: Ar amser
NORMA CLARKSON BED PGCE Ymddiriedolwr 27 July 2011
ST GEORGE'S FREE CHURCH OF ENGLAND, BLACKBURN
Derbyniwyd: Ar amser
FREE CHURCH OF ENGLAND NORTHERN DIOCESAN SYNOD
Derbyniwyd: Ar amser
Rev MARK ANDREW SPIERS Ymddiriedolwr 07 July 2011
ST. ANDREW'S CHURCH, BENTLEY
Derbyniwyd: Ar amser
FREE CHURCH OF ENGLAND SOUTHERN DIOCESAN SYNOD
Derbyniwyd: Ar amser
MATTHEW FOGG Ymddiriedolwr 07 July 2011
EGREMONT MISSION CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
COLIN CHRISTOPHER MILLS Ymddiriedolwr 07 July 2011
FREE CHURCH OF ENGLAND CENTRAL TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
CHRIST CHURCH WILLESBOROUGH
Derbyniwyd: Ar amser
FREE CHURCH OF ENGLAND SOUTHERN DIOCESAN SYNOD
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £30.11k £33.41k £28.64k £29.50k £27.79k
Cyfanswm gwariant £28.19k £24.67k £24.84k £35.67k £28.34k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 04 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 04 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 31 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 31 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 08 Tachwedd 2022 8 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 08 Tachwedd 2022 8 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 12 Tachwedd 2021 12 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 12 Tachwedd 2021 12 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 31 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 31 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
329 Wolverhampton Road West
Willenhall
WV13 2RL
Ffôn:
01902607335
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael