Hanes ariannol AL-MADINA JAMIA MASJID ISLAMIC EDUCATIONAL & CULTURAL CENTRE

Rhif yr elusen: 1143153
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (67 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £88.25k £74.91k £134.88k £88.10k £105.83k
Cyfanswm gwariant £77.96k £78.96k £78.19k £99.28k £120.83k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A