ymddiriedolwyr THE JANNATH FOUNDATION UK
Rhif yr elusen: 1143003
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHMED MADANI | Cadeirydd | 20 January 2016 |
|
|||||
Harun Miah Harun | Ymddiriedolwr | 24 June 2022 |
|
|
||||
Mr Saif Ahmed Saif | Ymddiriedolwr | 14 March 2022 |
|
|
||||
Amir Uddin | Ymddiriedolwr | 20 January 2016 |
|
|
||||
Mohammed Angur Miah | Ymddiriedolwr | 27 January 2014 |
|
|
||||
ABDUL SHAEED | Ymddiriedolwr | 08 November 2012 |
|
|||||
HUSSAIN RABBANI CHOWDHURY | Ymddiriedolwr | 21 July 2011 |
|
|
||||
FATEHA BEGUM CHOWDHURY | Ymddiriedolwr | 11 July 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.