THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST JAMES ARNSIDE AND STORTH VILLAGE CHURCH

Rhif yr elusen: 1143293
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Regular public worship open to all Provision of sacred space for personal prayer and contemplation Teaching of Christianity through sermons, courses, small groups & school assemblies Pastoral work, visiting the sick & bereaved Promoting Christianity mission through the staging of events, meetings, the distribution of literature for all Supporting other charities in the UK & overseas

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £57,542
Cyfanswm gwariant: £55,542

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cumbria

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 09 Awst 2011: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • ST JAMES PCC, ARNSIDE (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

15 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
SUSAN DOREEN SWIRE Ymddiriedolwr 10 July 2024
Dim ar gofnod
Diana Lesley Jackson Ymddiriedolwr 08 November 2023
CHARITY OF ANNIE PICKERING
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Hannah Caroline Wallace Ymddiriedolwr 25 June 2022
CHARITY OF ANNIE PICKERING
Derbyniwyd: Ar amser
Delyth Rose Langdon Ymddiriedolwr 06 May 2021
CHARITY OF ANNIE PICKERING
Derbyniwyd: Ar amser
Edgar Colin Shepherd Ymddiriedolwr 18 October 2020
CHARITY OF ANNIE PICKERING
Derbyniwyd: Ar amser
Sandra anne humphery Ymddiriedolwr 08 August 2019
CHARITY OF ANNIE PICKERING
Derbyniwyd: Ar amser
Elizabeth spence hay Ymddiriedolwr 07 April 2019
CHARITY OF ANNIE PICKERING
Derbyniwyd: Ar amser
Stephanie Marguerite woodburn Ymddiriedolwr 07 April 2019
CHARITY OF ANNIE PICKERING
Derbyniwyd: Ar amser
stephanie jane grace griffith Ymddiriedolwr 17 April 2016
CHARITY OF ANNIE PICKERING
Derbyniwyd: Ar amser
Ian Service Ymddiriedolwr 24 June 2015
Dim ar gofnod
ANNE JACKSON Ymddiriedolwr 19 April 2015
CHARITY OF ANNIE PICKERING
Derbyniwyd: Ar amser
BARBARA HOLDSWORTH Ymddiriedolwr 21 June 2013
KENDAL METHODIST CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
CHARITY OF ANNIE PICKERING
Derbyniwyd: Ar amser
ROGER MASHITER Ymddiriedolwr 01 May 2012
CHARITY OF ANNIE PICKERING
Derbyniwyd: Ar amser
JOHN EDWARDS Ymddiriedolwr 12 August 2011
CHARITY OF ANNIE PICKERING
Derbyniwyd: Ar amser
THE NORTHERN MILL ENGINE SOCIETY LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
ALAN JOHN MITCHELL Ymddiriedolwr 11 July 2011
CHARITY OF ANNIE PICKERING
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £65.83k £56.66k £65.54k £50.12k £57.54k
Cyfanswm gwariant £66.66k £59.76k £59.82k £58.80k £55.54k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 01 Medi 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023

(Mae'r cyfrifon
hyn wedi'u cymhwyso)

01 Medi 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 10 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 10 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 03 Mehefin 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 03 Mehefin 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 25 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 25 Hydref 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 03 Medi 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 03 Medi 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
St James Church
Church Hill
Arnside
Carnforth
LANCS
LA5 0DJ
Ffôn:
015395 62355
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael