Hanes ariannol COMMUNITY ENVIRONMENTAL TRUST

Rhif yr elusen: 1144788
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £102.53k £91.87k £107.22k £136.87k £167.52k
Cyfanswm gwariant £91.73k £85.40k £112.13k £120.53k £131.96k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £5.00k £15.97k