Hanes ariannol THE JOHN BLACK CHARITABLE FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1143431
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.34m | £3.20m | £4.94m | £4.89m | £4.05m | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.19m | £3.67m | £4.13m | £4.85m | £4.15m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £215.98k | £0 | £1.68m | £1.43m | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.13m | £3.20m | £3.26m | £3.46m | £4.05m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £215.98k | £0 | £1.68m | £1.43m | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.02m | £3.67m | £4.13m | £4.24m | £4.15m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £34.87k | £38.09k | £40.62k | £47.74k | £50.15k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £4.51m | £3.22m | £3.50m | £3.62m | £4.09m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £170.00k | £0 | £0 | £612.52k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.