JAFFNA MUSLIM ASSOCIATION - UK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Our main aim to uplift the living standards of the community by providing better Education, Self employment for poor families and widows and Funding for serious medical emergency. We are planning to do more for re-settling our very people by providing clean water , sanitation and other urgent requirement. Meanwhile arrange gatherings and other activities to unite our people in UK.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Caerl?r
- Luton
- Slough
- Llundain Fwyaf
- Sri Lanka
Llywodraethu
- 22 Gorffennaf 2011: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mohamed abdul cader shameez | Ymddiriedolwr | 19 October 2018 |
|
|
||||
JAEEROS AZANKUTHOOS | Ymddiriedolwr | 17 March 2014 |
|
|
||||
SHAWJEER SALMAN | Ymddiriedolwr | 17 March 2014 |
|
|
||||
MOHAMED IMRAN MOHAMED JUNOOB | Ymddiriedolwr | 17 March 2014 |
|
|
||||
RAMEEZ ANES | Ymddiriedolwr | 22 July 2011 |
|
|
||||
MUTHU MOHAMED GIAS | Ymddiriedolwr | 14 July 2011 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £24.25k | £35.85k | £44.30k | £35.52k | £36.56k | |
|
Cyfanswm gwariant | £22.68k | £23.87k | £27.67k | £33.21k | £25.04k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 15 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 15 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 22 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 13 Mai 2024 | 103 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 01 Chwefror 2022 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 01 Chwefror 2022 | 1 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 17 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 25/06/2011
Gwrthrychau elusennol
(1) TO RELIEVE SICKNESS AND TO PRESERVE GOOD HEALTH AMONG THE POOR, UNDERPRIVILEGED, REFUGEES AND PEOPLE IN NEED BY MEANS OF, BUT NOT EXCLUSIVELY, THE PROVISION OR ASSISTANCE IN THE PROVISION OF SERVICES, FACILITIES, EQUIPMENT, CLINICS, MEDICINES OR GRANTS FOR MEDICAL DIAGNOSIS AND TREATMENT, AND PROVISION OF HEALTH EDUCATION; (2) TO ADVANCE EDUCATION FOR THE BENEFIT OF THE POOR, THE UNDERPRIVILEGED, REFUGEES AND PEOPLE IN NEED BY MEANS OF, BUT NOT EXCLUSIVELY, THE PROVISION OF EDUCATIONAL PROGRAMMES, SUCH AS COMMUNITY LEARNING PROGRAMMES, TUITION CLASSES, AND THE PROVISION OR THE ASSISTANCE IN THE PROVISION OF EDUCATIONAL FACILITIES, SUCH AS SCHOOLS, LIBRARIES AND TRAINING CENTRES; (3) TO RELIEVE FINANCIAL HARDSHIP, DISTRESS AND SUFFERING AMONG POOR PEOPLE, WIDOWS, ORPHANS, REFUGEES, VICTIMS OF NATURAL DISASTERS AND OTHER PEOPLE IN NEED, BY MEANS OF, BUT NOT EXCLUSIVELY, MAKING GRANTS FOR PROVIDING OR PAYING FOR ITEMS, EQUIPMENT, SERVICES AND FACILITIES, INCLUDING THE PROVISION OF FOOD, WATER, CLOTHING, MEDICAL TREATMENT, REHABILITATION, AND ACCOMMODATION FOR THE SAID PERSONS; (4) TO ADVANCE THE RELIGION OF ISLAM, BY MEANS OF, BUT NOT EXCLUSIVELY, PROMOTING THE TEACHINGS AND TENETS OF ISLAM, PROVISION OF FACILITIES FOR WORSHIP, PROVISION OF FACILITIES FOR ISLAMIC EDUCATION AND PROVISION OF MARRIAGE AND BURIAL SERVICES, IN ACCORDANCE WITH THE TEACHINGS OF THE QURÔÇÖAAN AND THE PROPHET MUHAMMAD (PBUH); (5) TO HELP YOUNG PEOPLE, ESPECIALLY BUT NOT EXCLUSIVELY THROUGH LEISURE TIME AND RECREATIONAL ACTIVITIES, SO AS TO DEVELOP THEIR CAPABILITIES THAT THEY MAY GROW TO FULL MATURITY AS INDIVIDUALS AND AS GOOD CITIZENS; (6) TO PROMOTE ANY OTHER CHARITABLE PURPOSE FOR THE BENEFIT OF THOSE IN NEED THAT THE TRUSTEES FROM TIME TO TIME DETERMINE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
CAPITAL OFFICE
124 City Road
LONDON
EC1V 2NX
- Ffôn:
- 07861391459
- E-bost:
- jmauk@ymail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window