Hanes ariannol PETIT MIRACLE INTERIORS LTD

Rhif yr elusen: 1143542
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 29/02/2020 28/02/2021 28/02/2022 28/02/2023 29/02/2024
Cyfanswm Incwm Gros £203.37k £172.27k £212.43k £168.55k £214.85k
Cyfanswm gwariant £254.63k £141.75k £175.85k £211.03k £189.86k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £25.00k £48.95k £48.95k N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £67.05k £28.47k N/A £1.50k