ymddiriedolwyr STINCHCOMBE HILL TRUST
Rhif yr elusen: 1143279
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRISTOPHER STAFFORD TUBBS | Cadeirydd | 08 August 2011 |
|
|
||||
Harry Owen Llewellyn | Ymddiriedolwr | 24 March 2022 |
|
|
||||
Symon Peter Ackroyd | Ymddiriedolwr | 18 October 2018 |
|
|
||||
Kath Hudson | Ymddiriedolwr | 15 March 2018 |
|
|
||||
Rosie Hargan | Ymddiriedolwr | 15 March 2018 |
|
|
||||
George William James Butcher | Ymddiriedolwr | 01 July 2017 |
|
|
||||
DR WILLIAM JOHN HAMMILL | Ymddiriedolwr | 18 October 2012 |
|
|
||||
MARIAN JUDITH SHAW | Ymddiriedolwr | 18 October 2012 |
|
|
||||
DAVID ROY PURNELL | Ymddiriedolwr | 18 October 2012 |
|
|||||
MR CHRIS WILTSHIRE | Ymddiriedolwr | 14 July 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.