THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF ST JOHN THE EVANGELIST, UPPER NORWOOD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The central purpose of St John's Church is to offer the Mass, pray for the community and the good of all creation. We provide a palace of worship for the community, offer pastoral care, teaching and guidance in the Christian Faith. We offer the sacraments of Baptism, Holy Matrimony and attend to the needs of the departed. This is done within a south-east London Parish which is diverse and lively.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

19 Ymddiriedolwyr
50 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Croydon
Llywodraethu
- 29 Medi 2011: Cofrestrwyd
- ST JOHN'S PCC, UPPER NORWOOD (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
19 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev JOHN ANTHONY PRITCHARD | Cadeirydd | 11 March 2013 |
|
|
||||
Alice Wood | Ymddiriedolwr | 26 May 2024 |
|
|
||||
Andrew Christopher Gaitskell | Ymddiriedolwr | 26 May 2024 |
|
|
||||
Suzette Diaz | Ymddiriedolwr | 26 May 2024 |
|
|
||||
Claudia Noel | Ymddiriedolwr | 26 May 2024 |
|
|
||||
Damon Marcus Stewart Brash | Ymddiriedolwr | 26 May 2024 |
|
|
||||
Robert James Barber | Ymddiriedolwr | 26 May 2024 |
|
|
||||
Charles Goodstien-Oliver | Ymddiriedolwr | 26 May 2024 |
|
|
||||
Julia Margaret Mary Desbruslais | Ymddiriedolwr | 26 May 2024 |
|
|
||||
Frances Wimpress | Ymddiriedolwr | 26 May 2024 |
|
|
||||
Sarah Ikediashi | Ymddiriedolwr | 26 May 2024 |
|
|
||||
Kathleen Wheble | Ymddiriedolwr | 26 May 2024 |
|
|
||||
Aminatta Lisk | Ymddiriedolwr | 26 May 2024 |
|
|
||||
Rachael Elizabeth Gledhill | Ymddiriedolwr | 25 March 2023 |
|
|
||||
Jermaine Weekes | Ymddiriedolwr | 15 November 2020 |
|
|
||||
Nicholas David Bucknall | Ymddiriedolwr | 09 May 2019 |
|
|
||||
MARGARET MARY STEPHENS | Ymddiriedolwr | 24 April 2016 |
|
|
||||
TERENCE GORDON ROBERTS | Ymddiriedolwr | 27 March 2011 |
|
|
||||
JOHN FRANCIS STEPHENS | Ymddiriedolwr | 27 March 2011 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £256.70k | £336.02k | £349.55k | £327.50k | £270.68k | |
|
Cyfanswm gwariant | £203.60k | £236.27k | £261.58k | £368.62k | £309.07k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £15.10k | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 03 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 03 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 07 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 07 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 30 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 30 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 22 Tachwedd 2021 | 22 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 22 Tachwedd 2021 | 22 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 11 Mai 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 11 Mai 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
PAROCHIAL CHURCH COUNCIL POWERS MEASURE (1956) AS AMENDED AND CHURCH REPRESENTATION RULES THAT CAME INTO FORCE ON 02/01/1956
Gwrthrychau elusennol
PROMOTING IN THE ECCLESIASTICAL PARISH THE WHOLE MISSION OF THE CHURCH
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
2 SYLVAN ROAD
LONDON
SE19 2RX
- Ffôn:
- 02087716686
- E-bost:
- sjunoffice@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window