THE AIMING HIGH GROUP

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Aiming high Group aims to act on the priorities of the parents, carers, children and young people with disabilities and special needs.The Group provides a self help network for families and communities that have children with disabiliities/special needs..The Aiming high group aims to involve all the family and community around a child with disability and special needs. .
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 12 March 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Hamdden
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Swydd Gaergrawnt
Llywodraethu
- 12 Mawrth 2012: Cofrestrwyd
- THE AHG (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAZREEN RASHID | Cadeirydd | 12 August 2011 |
|
|
||||
SALEHA ZIA | Ymddiriedolwr | 12 August 2011 |
|
|
||||
SOBIA SADAF | Ymddiriedolwr | 12 August 2011 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 12/03/2020 | 12/03/2021 | 12/03/2022 | 12/03/2023 | 12/03/2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 12 Mawrth 2024 | 06 Chwefror 2025 | 25 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 12 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 12 Mawrth 2023 | 06 Chwefror 2025 | 391 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 12 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 12 Mawrth 2022 | 11 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 12 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 12 Mawrth 2021 | 05 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 12 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 12 Mawrth 2020 | 06 Chwefror 2021 | 25 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 12 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 24/01/2011 AS AMENDED ON 20/02/2012
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE THE NEEDS OF CHILDREN WITH DISABILITIES, THEIR FAMILIES AND CARERS BY PROVIDING SUPPORT, PRACTICAL ASSISTANCE AND FACILITIES DIRECTED TO THOSE NEED.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Family Voice
105 Paynels
Orton Goldhay
PETERBOROUGH
PE2 5QP
- Ffôn:
- 01733 685510
- E-bost:
- THEAIMINGHIGHGROUP@OUTLOOK.COM
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window