ymddiriedolwyr SUSTAINABLE SOUTH BRENT
Rhif yr elusen: 1145553
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Andrew James Harker | Cadeirydd | 04 August 2020 |
|
|
||||
Joanna Rothon | Ymddiriedolwr | 06 September 2022 |
|
|
||||
Steve Willis | Ymddiriedolwr | 05 October 2021 |
|
|
||||
Ross Kennerley | Ymddiriedolwr | 06 April 2021 |
|
|||||
Kim Howard | Ymddiriedolwr | 06 April 2021 |
|
|||||
Eva Stephens | Ymddiriedolwr | 06 April 2021 |
|
|
||||
Dr Sarah Hayden Gabriel | Ymddiriedolwr | 04 August 2020 |
|
|
||||
Nicholas Richard Cape | Ymddiriedolwr | 04 August 2020 |
|
|
||||
Jane Nichols | Ymddiriedolwr | 04 August 2020 |
|
|
||||
Patricia Armstrong | Ymddiriedolwr | 02 June 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.