Hanes ariannol UNIVERSITY OF HERTFORDSHIRE STUDENTS' UNION

Rhif yr elusen: 1143101
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £2.58m £1.46m £2.56m £2.59m £2.75m
Cyfanswm gwariant £2.45m £1.39m £2.55m £2.60m £2.64m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £2.79k £50.37k N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £1.81m £1.36m £1.72m £1.85m £1.98m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £627.14k £36.36k £775.45k £649.33k £552.48k
Incwm - Weithgareddau elusennol £79.01k £18.68k £61.74k £81.79k £203.04k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £1.31k £15 £367 £11.89k £12.64k
Incwm - Arall £64.93k £50.37k £0 £0 £6.00k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.63m £1.11m £1.66m £1.61m £1.77m
Gwariant - Ar godi arian £820.36k £279.27k £893.51k £994.29k £868.48k
Gwariant - Llywodraethu £366.45k £344.66k £397.07k £15.55k £14.33k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0