THE HARDMAN CENTRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provision of high quality services in supporting older people facing isolation or loneliness and for the parents of pre-school children seeking excellent early years education for their children
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2017
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £108,225 o grant(iau) llywodraeth
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
4 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Gweithgareddau Crefyddol
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Gateshead
Llywodraethu
- 26 Tachwedd 2017: y derbyniwyd cronfeydd gan 1034165 DENEWELL PLAYGROUP
- 12 Hydref 2011: Cofrestrwyd
- HARDMAN CENTRE (Enw gwaith)
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Susan Charlton | Ymddiriedolwr | 02 July 2018 |
|
|
||||
Michael Hood | Ymddiriedolwr | 02 July 2018 |
|
|
||||
Katherine Cresswell | Ymddiriedolwr | 02 July 2018 |
|
|
||||
Rev Huw Sperring | Ymddiriedolwr | 07 April 2018 |
|
|||||
REV ASIF KARAM M.DIV. | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||
William Coates | Ymddiriedolwr | 01 January 2014 |
|
|
||||
Hilary Newman | Ymddiriedolwr | 09 July 2013 |
|
|
||||
David Haygarth | Ymddiriedolwr | 12 October 2011 |
|
|||||
JOAN JOHNSON | Ymddiriedolwr | 15 July 2011 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2013 | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 31/12/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £354.83k | £267.26k | £273.85k | £303.78k | £382.90k | |
|
Cyfanswm gwariant | £283.27k | £275.21k | £279.51k | £296.95k | £321.27k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £117.00k | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £117.00k | £0 | £108.23k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | |||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | |||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | |||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | |||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | |||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | |||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | |||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | |||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | |||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 13/04/2011
Gwrthrychau elusennol
1) TO TAKE OVER ALL THE ASSETS AND UNDERTAKINGS OF THE HARDMAN CENTRE, AN UNICORPORATED ASSOCIATION BASED AT DRYDEN ROAD, GATESHEAD, TYNE & WEAR, NE9 5HP (THE CENTRE) 2) TO BENEFIT THE COMMUNITY THROUGH THE PROVISION OF A DAY CARE FACILITY FOR OLDER PEOPLE IN THE GATESHEAD REGION OF TYNE AND WEAR (THE REGION) AND IN PARTICULAR: A) TO HELP PREVENT THE ISOLATION OF OLDER PEOPLE BY PROVIDING TRANSPORT TO AND A VENUE FOR SOCIAL INTERACTION B) TO PROVIDE ACTIVITIES AND AMENITIES TO ASSIST MENTAL STIMULATION C) TO GIVE THE CARERS OF OLDER PEOPLE RESPITE TIME D) TO IMPROVE THE QUALITY OF LIFE AMONG OLDER PEOPLE BY PROVIDING OPPORTUNITIES FOR TRIPS TO LOCAL ATTRACTIONS AND THEATRES E) TO ASSIST IN THE SOCIAL INTEGRATION OF GROUPS WHO MAY BE ISOLATED DUE TO PHYSICAL OR MENTAL DISABILITIES 2) TO BENEFIT THE COMMUNITY THROUGH THE PROVISION OF A PRE-SCHOOL GROUP, AND IN PARTICULAR A) TO ADVANCE THE EDUCATION OF CHILDREN UNDER STATUTORY SCHOOL AGE BY PROVIDING DAILY CARE, RECREATION AND EDUCATIONAL OPPORTUNITIES FOR CHILDREN B) TO ENCOURAGE THE EARLY DEVELOPMENT OF CHILDREN TO ENSURE A SMOOTH TRANSITION INTO FULL TIME EDUCATION C) TO PROVIDE A SOCIAL EXAMPLE TO CHILDREN IN ORDER TO ENCOURAGE THEM TO INTERACT WITH EACH OTHER AND WITH ADULTS IN A POSITIVE MANNER 3) TO AID THE EXPRESSION OF THE CHRISTIAN FAITH BY MEETING THE NEEDS OF THE AREA IN WHICH THE CHAIRITY IS SITUATED, INCLUDING BY MEANS OF THE PROVISION OF (FOR EXAMPLE) SUCH SERVICES AS DESCRIBED IN THESE OBJECTS, AND IN PARTICULAR A) TO PROVIDE A CENTRE CHAPLAIN TO SUPPORT CENTRE ATTENDEES AND THEIR FAMILIES IN DIFFICULT TIMES SUACH AS HOSPITAL STAYS OR BEREAVEMENT B) TO PROMOTE THE METHODIST CHURCH BY HOLDING A MONTHLY SERVICE IN THE CENTRE AND TO DO ANYTHING WHICH MAY BE INCIDENTAL OR CONDUCIVE TO ANY OF THE ABOVE OBKECTS
Maes buddion
LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
6 PERCY ROAD
WHITLEY BAY
NE26 2AX
- Ffôn:
- 01914874248
- E-bost:
- ianhardmancentre@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window