Hanes ariannol THE BLACK PRINCE TRUST
Rhif yr elusen: 1143375
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £351.45k | £508.09k | £541.60k | £711.60k | £810.33k | |
|
Cyfanswm gwariant | £420.53k | £455.24k | £366.58k | £636.68k | £771.51k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £12.82k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £24.67k | £25.86k | £106.05k | £72.58k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £9.87k | £5.12k | £3.70k | £31.97k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £104.31k | £71.44k | £65.82k | £121.77k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £393.88k | £465.02k | £642.05k | £655.96k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £27 | £30 | £34 | £625 | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £455.24k | £356.06k | £636.68k | £771.51k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | £3.00k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £0 | £9.41k | £4.11k | £5.31k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £7.51k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.