Hanes ariannol WELSH RUGBY CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 502079
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2018 | 30/11/2019 | 30/11/2020 | 30/11/2021 | 30/11/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £526.55k | £412.22k | £169.84k | £526.17k | £576.67k | |
|
Cyfanswm gwariant | £507.02k | £327.14k | £376.66k | £408.82k | £612.47k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £369.28k | N/A | N/A | £292.76k | £431.59k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | N/A | £0 | £3.17k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £152.52k | N/A | N/A | £233.42k | £141.90k | |
|
Incwm - Arall | £4.75k | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £351.17k | N/A | N/A | £408.60k | £409.79k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £155.85k | N/A | N/A | £216 | £144 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £12.77k | N/A | N/A | £12.02k | £14.80k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | £0 | £202.54k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.