JACK CRAWFORD TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The activities of the charrity have concentrated on project development prior to a fund-raising campaigh launch
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 August 2013
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Lloegr
Llywodraethu
- 18 Tachwedd 2011: Cofrestrwyd
- 13 Chwefror 2015: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- JCT (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/08/2012 | 01/08/2013 | |
---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Awst 2014 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 01 Awst 2014 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Awst 2013 | 17 Ionawr 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Awst 2013 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Awst 2012 | 30 Ionawr 2013 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Awst 2012 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 19/07/2011 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 11/11/2011
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY'S OBJECTS ("THE OBJECTS") ARE SPECIFICALLY RESTRICTED TO THE FOLLOWING: (1) TO ACQUIRE, RESTORE, PRESERVE AND ASSIST IN THE RESTORATION AND PRESERVATION OF THE RENOWNED CLIPPER SHIP CITY OF ADELAIDE AND TO ENSURE THAT IT IS ACCESSIBLE TO THE PUBLIC. (2) TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE HISTORY OF SHIPBUILDING, SEAFARING AND INDUSTRIAL HERITAGE OF SUNDERLAND AND THE SURROUNDING AREA.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window