Hanes ariannol TAYK

Rhif yr elusen: 1144597
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1677 diwrnod
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 24/12/2013 24/12/2014 24/12/2015 24/12/2016 24/12/2017
Cyfanswm Incwm Gros £7.57k £39.78k £15.55k £9.86k £7.50k
Cyfanswm gwariant £7.50k £39.27k £10.30k £2.60k £7.50k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £0 N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £0 N/A N/A