THE LANCHESTER TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The main aim of the charity is to educate the public in the scientific and engineering achievements of the Lanchester brothers particularly in the fields of automotive, aeronautical and production engineering and to encourage engineering and scientific innovation in todays scientists and engineers.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Gwasanaethau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 24 Awst 2011: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ian Stuart Pogson | Cadeirydd | 01 June 2019 |
|
|
||||
Anthony John Hughes | Ymddiriedolwr | 12 December 2024 |
|
|
||||
Adrian David Clarke | Ymddiriedolwr | 19 January 2023 |
|
|
||||
Cathryn Thompson | Ymddiriedolwr | 13 September 2018 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £100 | £528 | £160 | £0 | £42 | |
|
Cyfanswm gwariant | £12 | £336 | £2.13k | £2.72k | £300 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 24 Medi 2024 | 116 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 16 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 28 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 18 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2019 | 18 Tachwedd 2020 | 171 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 28/02/2010
Gwrthrychau elusennol
THE TRUSTEES MUST APPLY THE INCOME OF THE CHARITY IN FURTHERING THE FOLLOWING OBJECTS (THE OBJECTS) I).THE ADVANCEMENT OF THE SCIENTIFIC, ENGINEERING, AND TECHNOLOGICAL HERITAGE, OF THE UNITED KINGDOM AND IN PARTICULAR THE PROMOTION OF THE INNOVATIONS, IDEAS AND DEVELOPMENTS OF DR FREDERICK WILLIAM LANCHESTER, GEORGE HERBERT LANCHESTER AND FRANCIS LANCHESTER (THE LANCHESTER BROTHERS) II).THE ADVANCEMENT OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL HERITAGE BY PROMOTION, SPONSORSHIP AND UNDERTAKING OF WORKS AND UNDERTAKINGS TO RESTORE, MAINTAIN, ACQUIRE, CREATE, REPRODUCE OR INFORM ABOUT ITEMS PREVIOUSLY PRODUCED, WRITTEN, INVENTED, DEVELOPED OR MANUFACTURED BY ANY OR ALL OF THE LANCHESTER BROTHERS ACTING INDIVIDUALLY OR TOGETHER WITH ONE ANOTHER, WITH OTHER PARTIES OR BEARING THEIR NAME III).THE ADVANCEMENT OF SCIENTIFIC, ENGINEERING AND TECHNOLOGICAL EDUCATION BY, BUT NOT LIMITED TO, THE GIVING OF GRANTS AND THE AWARD OF SCHOLARSHIPS AND PRIZES TO STUDENTS, OTHER INDIVIDUALS OR NON COMMERCIAL ACADEMIC ORGANIZATIONS STUDYING OR WORKING IN SUCH AREAS OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND ENGINEERING.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
56 West End
MARCH
Cambridgeshire
PE158DL
- Ffôn:
- 07880570097
- E-bost:
- lanchestertrust@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window