TRANS MEDIA WATCH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity offers advice and support to trans and intersex people who either find themselves subject to media scrutiny or are thinking of co-operating with the media. The charity also offers training and advice to media professionals and organisations, including broadcasters, journalists, agencies and regulators.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 November 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 26 Hydref 2011: Cofrestrwyd
- TMW (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Charlotte Amy Galpin | Ymddiriedolwr | 01 January 2025 |
|
|
||||
jane fae | Ymddiriedolwr | 17 August 2019 |
|
|
||||
Jessica Coates | Ymddiriedolwr | 17 August 2019 |
|
|
||||
Catherine Burton | Ymddiriedolwr | 20 June 2015 |
|
|
||||
Fiona Mary MacCarthy | Ymddiriedolwr | 25 May 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2019 | 30/11/2020 | 30/11/2021 | 30/11/2022 | 30/11/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.92k | £6.78k | £6.14k | £4.66k | £13.03k | |
|
Cyfanswm gwariant | £805 | £3.68k | £1.07k | £5.66k | £1.95k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2023 | 14 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2022 | 14 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2021 | 13 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2020 | 14 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2019 | 07 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 30/11/2010 AS AMENDED ON 07/10/2011
Gwrthrychau elusennol
THE PROMOTION OF EQUALITY AND DIVERSITY FOR THE PUBLIC BENEFIT BY: A) THE ELIMINATION OF TRANSPHOBIA IN THE MEDIA B) INCREASING POSITIVE, WELL-INFORMED REPRESENTATIONS OF TRANSGENDER, INTERSEX AND GENDER VARIANT PEOPLE IN THE MEDIA C) PROMOTING RESPECT AND EQUALITY OF TREATMENT FOR TRANSGENDER, INTERSEX AND GENDER VARIANT PEOPLE PEOPLE, INCLUDING THOSE WORKING IN THE MEDIA D) ADVANCING EDUCATION AND RAISING AWARENESS IN EQUALITY AND DIVERSITY IN PARTICULAR IN RELATION TO TRANSGENDER, INTERSEX AND GENDER VARIANT ISSUES; E) CONDUCTING OR COMMISSIONING RESEARCH ON TRANSGENDER, INTERSEX AND GENDER VARIANT ISSUES AND PUBLISHING THE RESULTS TO THE PUBLIC; PROVIDING, ADVICE, GUIDANCE AND EDUCATION TO TRANSGENDER, INTERSEX AND GENDER VARIANT PEOPLE ABOUT HOW TO DEAL WITH THE MEDIA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
PO BOX BM TMW
LONDON
WC1N 3XX
- Ffôn:
- 07789 801816
- E-bost:
- info@transmediawatch.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window