Hanes ariannol THE JONATHAN ROBERTS CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 1144302
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2018 31/03/2019 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022
Cyfanswm Incwm Gros £3.16k £886 £801 £595 £571
Cyfanswm gwariant £4.50k £4.50k £4.50k £5.00k £5.00k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A