THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST JOHN THE EVANGELIST, FAREHAM

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
St Johns PCC has the responsibility of co-operating with the incumbent, the Rev Henry Kendal, in promoting in the ecclesiastical parish the whole mission of the Church, pastoral, evangelistic, social, and ecumenical. It also has maintenance responsibilities for the vicarage, the church hall and 7a Upper St Michaels Grove.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl

16 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Hampshire
Llywodraethu
- 13 Medi 2011: Cofrestrwyd
- ST JOHN'S PCC, FAREHAM (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karen Mary Frances Dillon-Shallard | Ymddiriedolwr | 22 April 2024 |
|
|
||||
Brian Edward Powell | Ymddiriedolwr | 12 December 2023 |
|
|
||||
Jeannette Poulter | Ymddiriedolwr | 12 December 2023 |
|
|
||||
ROBERT IAN CRANSTONE | Ymddiriedolwr | 09 May 2022 |
|
|
||||
Jeremy David Hicks | Ymddiriedolwr | 26 April 2022 |
|
|
||||
June Carol Haye | Ymddiriedolwr | 26 April 2022 |
|
|
||||
Ursulla Odessa Lewis | Ymddiriedolwr | 26 April 2022 |
|
|
||||
Eleanor Joy Coutts | Ymddiriedolwr | 05 April 2021 |
|
|
||||
Thomas McCorkell | Ymddiriedolwr | 25 March 2019 |
|
|
||||
Sally Ann Cranstone | Ymddiriedolwr | 13 May 2017 |
|
|
||||
Victoria Duboc | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|
||||
Charlotte Stevenson | Ymddiriedolwr | 01 April 2014 |
|
|
||||
LIZ WEBB | Ymddiriedolwr | 26 July 2011 |
|
|
||||
GEOFF COLLINS | Ymddiriedolwr | 26 July 2011 |
|
|
||||
RACHEL ANNE HICKS | Ymddiriedolwr | 26 July 2011 |
|
|
||||
SUE LUPTON | Ymddiriedolwr | 26 July 2011 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £89.00k | £108.13k | £129.21k | £119.28k | £131.49k | |
|
Cyfanswm gwariant | £89.00k | £105.24k | £115.96k | £101.14k | £155.44k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £500 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 20 Mai 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | 20 Mai 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 20 Tachwedd 2024 | 20 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 20 Tachwedd 2024 | 20 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 29 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 29 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 23 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 23 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 06 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 06 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
EXCEPTED PAROCHIAL CHURCH COUNCIL POWERS MEASURE (1956) AS AMENDED AND CHURCH REPRESENTATION RULES THAT CAME INTO FORCE ON 25/01/1957
Gwrthrychau elusennol
PROMOTING IN THE ECCLESIASTICAL PARISH THE WHOLE MISSION OF THE CHURCH.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
St. Johns Church
Upper St. Michaels Grove
Fareham
PO14 1DN
- Ffôn:
- 01329280762
- E-bost:
- office@stjohnsfareham.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window