THE CONSORTIUM FOR THERAPEUTIC COMMUNITIES (TCTC)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
TCTC is an inclusive organisation supporting, promoting and developing therapeutic practice in a wide variety of settings; from formal large communities, through smaller clusters of therapeutic services and including part-time, day communities and therapeutic enabling environments.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

13 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 14 Rhagfyr 2016: y derbyniwyd cronfeydd gan 326108 THE ASSOCIATION OF THERAPEUTIC COMMUNITIES
- 23 Medi 2011: Cofrestrwyd
- 09 Awst 2014: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- 30 Hydref 2014: Re-registered
- TCTC (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Deborah Jane Judge | Ymddiriedolwr | 05 November 2024 |
|
|
||||
Patrick Mandikate | Ymddiriedolwr | 05 November 2024 |
|
|
||||
Iwona Munia | Ymddiriedolwr | 05 November 2024 |
|
|
||||
Dr Jenelle Marie Clarke | Ymddiriedolwr | 13 September 2024 |
|
|
||||
Luca Mingarelli | Ymddiriedolwr | 13 September 2024 |
|
|
||||
Fitsum Fikre Teklu | Ymddiriedolwr | 13 September 2024 |
|
|
||||
Bethan Ines Thibaut | Ymddiriedolwr | 30 September 2022 |
|
|
||||
Neelam Khawani-Connett | Ymddiriedolwr | 30 September 2022 |
|
|||||
Peter Clarke | Ymddiriedolwr | 10 December 2021 |
|
|
||||
Julie Anne Dilallo | Ymddiriedolwr | 16 June 2020 |
|
|
||||
Michael Staines | Ymddiriedolwr | 13 November 2018 |
|
|
||||
Chris Nicholson | Ymddiriedolwr | 13 November 2018 |
|
|
||||
MR K GALLAGHER | Ymddiriedolwr | 28 July 2011 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £66.00k | £25.25k | £28.01k | £65.07k | £70.38k | |
|
Cyfanswm gwariant | £65.76k | £30.72k | £34.71k | £65.40k | £57.06k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 27 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 01 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 11 Mawrth 2024 | 132 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 11 Mawrth 2024 | 132 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 24 Mai 2023 | 205 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 24 Mai 2023 | 205 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 21 Ionawr 2022 | 82 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 21 Ionawr 2022 | 82 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 23 Rhagfyr 2020 | 53 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 23 Rhagfyr 2020 | 53 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 19/07/2011 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 16/09/2011
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE THE NEEDS OF PEOPLE WHO HAVE SUFFERED EMOTIONAL TRAUMA AND MENTAL HEALTH DIFFICULTIES WHICH CAN BE TREATED IN THERAPEUTIC COMMUNITIES AND PSYCHOLOGICALLY INFORMED ENVIRONMENTS BY: (A) DEVELOPING THE STANDARD AND QUALITY OF SERVICE IN THERAPEUTIC SETTINGS; (B) EDUCATING THE SPECIALIST COMMUNITY SECTOR ON THERAPEUTIC COMMUNITIES AND PSYCHOLOGICALLY INFORMED ENVIRONMENTS TO HIGHLIGHT AND PROMOTE GOOD PRACTICE; (C) INCREASING AWARENESS AND UNDERSTANDING OF THERAPEUTIC COMMUNITIES AND PSYCHOLOGICALLY INFORMED ENVIRONMENTS AMONGST HEALTH PROFESSIONALS, SERVICE PROVIDERS AND THE PUBLIC; (D) PROMOTING RESEARCH AND DISSEMINATING THE USEFUL RESULTS OF THAT RESEARCH.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Best City Services
34 Carlton Business Centre
Carlton
NOTTINGHAM
NG4 3AA
- Ffôn:
- 01242620077
- E-bost:
- post@therapeuticcommunities.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window