ymddiriedolwyr THE CONSORTIUM FOR THERAPEUTIC COMMUNITIES (TCTC)
Rhif yr elusen: 1143955
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (132 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Jenelle Marie Clarke | Ymddiriedolwr | 13 September 2024 |
|
|
||||
Luca Mingarelli | Ymddiriedolwr | 13 September 2024 |
|
|
||||
Fitsum Fikre Teklu | Ymddiriedolwr | 13 September 2024 |
|
|
||||
Bethan Ines Thibaut | Ymddiriedolwr | 30 September 2022 |
|
|
||||
Neelam Khawani-Connett | Ymddiriedolwr | 30 September 2022 |
|
|||||
Peter Clarke | Ymddiriedolwr | 30 March 2017 |
|
|
||||
Julie Anne Dilallo | Ymddiriedolwr | 16 June 2020 |
|
|
||||
Michael Staines | Ymddiriedolwr | 13 November 2018 |
|
|
||||
Peter Cockersell | Ymddiriedolwr | 13 November 2018 |
|
|
||||
Chris Nicholson | Ymddiriedolwr | 13 November 2018 |
|
|
||||
MR K GALLAGHER | Ymddiriedolwr | 28 July 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.