Hanes ariannol NESTA
Rhif yr elusen: 1144091
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £34.43m | £43.35m | £29.59m | £21.61m | £46.11m | |
|
Cyfanswm gwariant | £42.35m | £47.19m | £37.09m | £41.61m | £60.93m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.64m | N/A | N/A | N/A | £716.81k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £3.53m | £14.14m | £11.18m | £607.00k | £1.92m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £8.93m | £7.44m | £4.50m | £9.69m | £26.64m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £13.18m | £25.27m | £16.89m | £4.28m | £9.43m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £6.67m | £10.12m | £7.88m | £7.34m | £9.50m | |
|
Incwm - Arall | £5.65m | £514.00k | £324.00k | £312.00k | £545.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £36.51m | £42.15m | £34.30m | £33.21m | £34.93m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £5.85m | £5.04m | £2.78m | £8.40m | £25.99m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £478.00k | £489.00k | £463.00k | £461.00k | £737.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £7.92m | £7.72m | £8.73m | £4.49m | £5.44m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £1.33m | £1.15m | £842.00k | £859.00k | £865.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.