Hanes ariannol THE SUNNYBANK TRUST LTD

Rhif yr elusen: 1143663
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023 30/09/2024
Cyfanswm Incwm Gros £237.62k £218.20k £180.07k £195.00k £208.85k
Cyfanswm gwariant £160.01k £223.12k £206.64k £225.00k £238.30k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £42.00k N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £12.00k £24.92k £42.00k N/A N/A