Hanes ariannol LORD WANDSWORTH COLLEGE
Rhif yr elusen: 1143359
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £16.17m | £16.51m | £18.28m | £18.67m | £20.69m | |
|
Cyfanswm gwariant | £14.61m | £14.34m | £14.91m | £16.45m | £18.58m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £156.06k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £272.67k | £338.02k | £404.20k | £186.67k | £406.68k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £842.13k | £1.02m | £417.58k | £760.23k | £830.19k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £14.54m | £14.71m | £15.30m | £17.29m | £18.76m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £520.28k | £447.38k | £343.61k | £357.87k | £497.47k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £1.81m | £72.25k | £203.50k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £99.46k | £35.00k | £12.17k | £9.91k | £49.64k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £13.14m | £13.20m | £13.88m | £15.33m | £17.16m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.47m | £1.14m | £1.03m | £1.13m | £1.42m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £69.40k | £72.76k | £63.64k | £72.27k | £72.17k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £57.50k | £47.37k | £27.77k | £30.37k | £22.60k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.